Barbara Streiff
residente a Mollis, da Glarus Nord Mandati attuali: "alpswissart" Barbara Streiff Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Streiff", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Streiff"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Streiff", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Streiff"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Barbara Streiff
Persone con il nome Barbara Streiff lavorano in questi rami economici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Privato con il nome Barbara Streiff
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Streiff
Numero di pubblicazione: 1274935, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
'alpswissart' Barbara Streiff, in Glarus Nord, CHE-105.431.187, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, Publ. 6179412).
Domizil neu:
Spinnereistrasse 34, 8753 Mollis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff, Barbara, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederurnen (Glarus Nord)].
Numero di pubblicazione: 6179412, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
'alpswissart' Barbara Streiff, in Niederurnen, CH-160.1.003.719-6, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2005, S. 7, Publ. 3045150).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff, Barbara, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher:von Näfels, in Niederurnen].
Numero di pubblicazione: 4899270, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Bürgerliche Hilfsstiftung der Gemeinde Schwanden in Schwanden GL, CH-160.7.003.476-2, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2004, S. 6, Publ. 2156598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Karl, von Schwanden GL und Unterkulm, in Schwanden GL, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kamm, Dr. Peter, von Schwanden GL und Filzbach, in Schwanden GL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streiff, Barbara, von Schwanden GL, in Schwanden GL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grob, Inge, von Schwanden GL, in Schwanden GL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Walter, von Schwanden GL, in Schwanden GL, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG (CH-160.3.003.134-4), in Nidfurn (Haslen), Revisionsstelle.