Michael Jürg Strehler
residente a Sempach, da Zürich Mandati attuali: Hofstetter Gastechnik AG Persone correlate: Alin Schiopu, Guillermo Andrés Pomphile Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Jürg Strehler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Jürg Strehler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Jürg Strehler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Jürg Strehler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Jürg Strehler
Persone con il nome Michael Jürg Strehler lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Michael Jürg Strehler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Jürg Strehler
Numero di pubblicazione: HR02-1005794434, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hofstetter Gastechnik AG, in Hindelbank, CHE-173.088.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005530824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Ulrich Peter, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strehler, Michael, von Zürich, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schiopu, Alin, rumänischer Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005530824, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hofstetter Gastechnik AG, in Hindelbank, CHE-173.088.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strehler, Michael, von Zürich, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005420021, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Acordia GmbH, in Risch, CHE-404.121.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281185).
Firma neu:
Acordia GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Legalis Consulting GmbH, Suurstoffi 29, 6343 Rotkreuz. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strehler, Michael Jürg, von Zürich, in Sempach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].