Karin Stieger
residente a Altendorf, da Oberriet (SG) Mandati attuali: Crown Management AG, Satpayevsk Titanium Holding Ltd Persone correlate: Marco Hochuli, Urs Klingelfuss Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Stieger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Stieger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Stieger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Stieger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Karin Stieger
Persone con il nome Karin Stieger lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Karin Stieger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Karin Stieger
Numero di pubblicazione: 4438052, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Satpayevsk Titanium Holding Ltd, in Zug, CH-170.3.022.792-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 19.05.2003, S. 17, Publ. 996054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Gisa, von Altnau, in Walchwil, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Karin, von Oberriet SG, in Zug, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4374620, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ardor (Schweiz) AG, in Zug, CH-170.3.021.004-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 29, Publ. 4258968).
Statutenänderung:
26.02.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Gisa, von Altnau, in Walchwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gerom AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Karin, von Oberriet SG, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Oberriet, Prokuristin mit Einzelprokura];
Tramondo AG (CH-400.3.010.349-9), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3967802, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Acinco AG, in Zug, CH-170.3.021.004-8, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Rohstoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 16, Publ. 3395896).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Karin, von Oberriet, in Zug, Prokuristin, mit Einzelprokura;
Scherer, Anna Marie, von Flühli, in Mettmenstetten, Prokuristin, mit Einzelprokura.