Beat Christian Steiner
residente a Buchs, da Schwyz Mandati attuali: Restaurant Noble House GmbH, SwissWeb AG Persone correlate: Fook Seng Tan, Peter Müller, Ronald Markus Meier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Christian Steiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Christian Steiner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Christian Steiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Christian Steiner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Christian Steiner
Persone con il nome Beat Christian Steiner lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Esercizio delle aziende gastronomiche
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome Beat Christian Steiner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Christian Steiner
Numero di pubblicazione: HR02-1005960559, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zamenis AG, in Zürich, CHE-113.330.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206285).
Domizil neu:
c/o Lea Flachsmann, Vogelsangstrasse 18, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Beat Christian, von Schwyz, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Djurovic-Meier, Christina Katharina, von Uster, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005363632, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ADX Treuhand GmbH, in Zürich, CHE-102.935.451, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118491).
Statutenänderung:
06.12.2021.
Firma neu:
ADX Treuhand GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Buchs (ZH).
Domizil neu:
Blumenweg 8, 8107 Buchs ZH. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2021 aufgelöst. [bisher: Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf die Domizilverhältnisse wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 86 Abs. 3 HRegV und Art. 88a HRegV).].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Beat Christian, von Schwyz, in Buchs ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Nehama, von Schwyz, in Buchs (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005357235, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aldex AG, in Zürich, CHE-320.173.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191840).
Statutenänderung:
06.12.2021.
Firma neu:
Aldex AG in Liquidation.
Sitz neu:
Buchs (ZH).
Domizil neu:
Blumenweg 8, 8107 Buchs ZH.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Beat Christian, von Schwyz, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Nehama, von Schwyz, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.