Sonja Steinauer-Beeler
residente a Bennau, da Einsiedeln Mandati attuali: Steinauer AG Recycling & Umweltservice, Regiosort AG e di più Persone correlate: Christian Daniel Hitz, Nadja Hitz-Steinauer, Yasmin Steinauer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sonja Steinauer-Beeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sonja Steinauer-Beeler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sonja Steinauer-Beeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sonja Steinauer-Beeler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sonja Steinauer-Beeler
Persone con il nome Sonja Steinauer-Beeler lavorano in questi rami economici
Recycling
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Recycling
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Sonja Steinauer-Beeler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sonja Steinauer-Beeler
Numero di pubblicazione: 3390467, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Steinauer AG Recycling & Umweltservice, in Einsiedeln, CHE-106.905.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, Publ. 5692150).
Statutenänderung:
02.03.2017.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 02.03.2017 auf die neu gegründete Steinauer Kanalservice AG, in Einsiedeln (CHE-200.306.397), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 150'000.00 herabgesetzt.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Logistikdienstleistungen, Handel und Vermietung von Produkten aller Art, Kanalunterhaltsdienstleistungen, Recycling- / Entsorgungsdienstleistungen, Erzeugung / Speicherung und Verkauf von erneuerbaren Energien sowie deren Anlagen und Komponenten sowie der Betrieb von Reparaturwerkstätten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, vermieten, bewirtschaften und veräussern, sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 214'000.00 [bisher: CHF 364'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 214'000.00 [bisher: CHF 364'000.00].
Aktien neu:
214 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 364 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinauer, André, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinauer, Edgar, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinauer-Beeler, Sonja, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
CONVISA Revisions AG (CHE-264.318.635), in Freienbach, Revisionsstelle [bisher: CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8)].
Numero di pubblicazione: 3293365, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Regiosort AG, in Einsiedeln, CHE-102.057.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, Publ. 4973096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinauer, André, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinauer-Beeler, Sonja, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3227153, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Owipex GmbH, in Einsiedeln, CHE-107.704.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, Publ. 5143198).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinauer-Beeler, Sonja, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Steinauer, Edgar, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].