Ronny Steck
residente a Gurmels, da Walkringen Mandati attuali: SteckVision GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ronny Steck", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ronny Steck"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ronny Steck", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ronny Steck"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ronny Steck
Persone con il nome Ronny Steck lavorano in questi rami economici
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Privato con il nome Ronny Steck
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ronny Steck
Numero di pubblicazione: 4057937, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
3W-PRODUCTION GmbH, in Langenthal, CHE-170.381.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3365963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steck, Ronny, von Walkringen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
3W-GROUP AG (CHE-130.367.569), in Langenthal, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schüpfer, Thomas, von Menznau, in Kleindietwil (Madiswil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3365963, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
3W-PRODUCTION GmbH, in Langenthal, CHE-170.381.630, Wiesenstrasse 1, 4900 Langenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisation von Multimediaproduktionen in den Bereichen Corporate, Werbung, Film und Event sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steck, Ronny, von Walkringen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
3W-GROUP AG (CHE-130.367.569), in Langenthal, Gesellschafterin, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schüpfer, Thomas, von Menznau, in Kleindietwil (Madiswil), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2728869, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SteckVision GmbH, in Bern, CHE-444.105.853, Jupiterstrasse 5, 3015 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Produktion von Videos für Firmen und Privatpersonen in den Bereichen Corporate, Werbung, Film und Event;
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 02.03.2016 und Inventar per 02.03.2016 eine professionelle Videostudioausrüstung mit diversen Aufnahmegeräten, Zubehör und EDV-Geräten, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.03.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steck, Ronny, von Walkringen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.