Roger Stauffacher
residente a Horgen, da Glarus Süd Mandati attuali: one cube gmbh, Square One Architekten GmbH Persone correlate: Thomas Gantenbein, Hendrikus Groot Kormelink, Thomas Gantenbein e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Stauffacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Stauffacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Stauffacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Stauffacher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Stauffacher
Persone con il nome Roger Stauffacher lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Roger Stauffacher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Stauffacher
Numero di pubblicazione: HR02-1005674990, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 4491 vom 27.01.2023 Square One Architekten GmbH, in Winterthur, CHE-105.177.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666591).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groot Kormelink, Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stauffacher, Roger, von Glarus Süd, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005666591, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Square One Architekten GmbH, in Winterthur, CHE-105.177.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holm, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groot Kormelink, Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gantenbein, Thomas, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mayor, Aram, von Grandcour, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stauffacher, Roger, von Glarus Süd, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004538857, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
one cube gmbh, in Winterthur, CHE-115.584.088, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, Publ. 5588034).
Statutenänderung:
07.12.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Square One Architekten GmbH (CH-020.4.020.436-8), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Holm, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Mayor, Aram, von Grandcour, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groot Kormelink, Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ];
Gantenbein, Thomas, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ];
Stauffacher, Roger, von Glarus Süd, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Schwanden (GL) und Elm, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ].