Dieter Staudacher
residente a Mandach, da St. Gallen Mandati attuali: Thomas Vögele Zimmerei GmbH, Wohnbaugenossenschaft Hirschen Mandach Persone correlate: Sandra Staudacher, Annamarie Vogt, Stephan Gassmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Staudacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Staudacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Staudacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Staudacher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dieter Staudacher
Persone con il nome Dieter Staudacher lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Compravendita di immobili propri
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Dieter Staudacher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Staudacher
Numero di pubblicazione: HR02-1006031681, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Thomas Vögele Zimmerei GmbH, in Leibstadt, CHE-107.098.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3590283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögele, Thomas, von Leibstadt, in Leibstadt, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staudacher, Dieter, von St. Gallen, in Mandach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Staudacher, Sandra, von Obersiggenthal, in Mandach, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3590283, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Thomas Vögele Zimmerei GmbH, in Leibstadt, CHE-107.098.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2103591).
Statutenänderung:
17.05.2017.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 272'443.93 und Passiven von CHF 202'576.10 der erloschenen Einzelunternehmen 'Thomas Vögele', in Leibstadt, gemäss Bilanz per 31.12.1993, zu Preise von CHF 69'876.83, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 49'876.83 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögele, Sibylle, von Leibstadt und Rekingen (AG), in Leibstadt, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staudacher, Dieter, von St. Gallen, in Mandach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Vögele, Thomas, von Leibstadt, in Leibstadt, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 2103591, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Thomas Vögele Zimmerei GmbH, in Leibstadt, CHE-107.098.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 3, Publ. 4972168).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögele, Thomas, von Leibstadt, in Leibstadt, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Vögele, Sibylle, von Rekingen AG und Leibstadt, in Leibstadt, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Vögele, Sybille, von Rekingen, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Staudacher, Dieter, von St. Gallen, in Mandach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.