Heribert Stalder
residente a Schwyz, da Magden Mandati attuali: InGastronomie AG, SonnFeld AG e di più Persone correlate: Bruno Keist, Kathrin Hügi, Franz Mattig e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heribert Stalder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heribert Stalder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heribert Stalder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heribert Stalder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heribert Stalder
Persone con il nome Heribert Stalder lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Bonifica dei terreni
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle aziende gastronomiche
Bonifica dei terreni
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Heribert Stalder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heribert Stalder
Numero di pubblicazione: 3200583, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
InGastronomie AG, in Schwyz, CHE-109.080.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2441653).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keist, Bruno, von Wikon, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stalder, Heribert, von Magden, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2905247, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
CES Bauingenieur AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.741.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2807891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Heribert genannt Herbert, von Magden, in Schwyz, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Christian, von Basadingen-Schlattingen, in Kriens, mit Einzelunterschrift beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura beschränkt auf den Hauptsitz];
Zumbühl, Patrick Eduard, von Wolfenschiessen, in Alpnach, mit Einzelprokura beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: 2006907, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SonnFeld AG, in Schwyz, CHE-201.790.452, bei Heribert Stalder, Herrengasse 10, 6430 Schwyz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.02.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung und Finanzierung von Bau- und Immobilienprojekten und den Erwerb, die Verwaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.2.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stalder, Heribert, genannt Herbert, von Magden, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichlin, Josef, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Norbert, von Rothenthurm, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.