Hans Jörg Stalder
residente a Hasle LU, da Hasle (LU) Mandati attuali: Stalder Bestattungen Persone correlate: Pia Stalder-Durrer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Jörg Stalder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Jörg Stalder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Jörg Stalder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Jörg Stalder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Jörg Stalder
Persone con il nome Hans Jörg Stalder lavorano in questi rami economici
Pompe funebri
Pompe funebri
Privato con il nome Hans Jörg Stalder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Jörg Stalder
Numero di pubblicazione: 1503871, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft für Jungviehsömmerung Schönalp, in Herrliberg, CHE-102.383.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Verena, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Hans Jörgen, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Hauser, Andreas, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 7097672, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft für Jungviehsömmerung Schönalp, in Herrliberg, CH-020.5.900.629-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 32, Publ. 5388416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freitag, Hans, von Herrliberg, in Herrliberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Martin, von Herrliberg, in Herrliberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Stalder, Hans Jörgen, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4933938, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fleckviehzucht-Genossenschaft Herrliberg-Meilen, in Herrliberg, CH-020.5.900.409-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2004, S. 19, Publ. 2283628).
Firma neu:
Fleckviehzucht-Genossenschaft Herrliberg-Meilen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.02.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Hans, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyr, Christian, von Zürich, in Männedorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupferschmid, Alfred, von Sumiswald, in Meilen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Hans Jörgen, von Herrliberg, in Herrliberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].