Amanda Jacqueline Staglianò
residente a Wetzikon, da Grindelwald Mandati attuali: DR Vita Bona AG, DR Holding AG Persone correlate: Jacqueline Rieder-Dichtenmüller, Dominik René Rieder, Vivienne Dominique Anrig e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Amanda Jacqueline Staglianò", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Amanda Jacqueline Staglianò"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Amanda Jacqueline Staglianò", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Amanda Jacqueline Staglianò"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Amanda Jacqueline Staglianò
Persone con il nome Amanda Jacqueline Staglianò lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Amanda Jacqueline Staglianò
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Amanda Jacqueline Staglianò
Numero di pubblicazione: HR02-1005795662, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
WB Bürgin Immobilien AG, bisher in Grüningen, CHE-409.870.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358460).
Statutenänderung:
28.06.2023.
Firma neu:
Casa Rivasa AG.
Sitz neu:
Reichenburg.
Domizil neu:
c/o Vivienne Dominique Anrig, Süsswinkelstrasse 2b, 8864 Reichenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgin, Markus Walter, von Grüningen, in Gossau (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bürgin, Roger Albert, von Grüningen, in Hinwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staglianò-Rieder, Amanda Jacqueline, von Grindelwald, in Wetzikon (ZH), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anrig, Vivienne Dominique, von Grindelwald, in Reichenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Dominik René Kornel, von Grindelwald, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder-Dichtenmüller, Jacqueline, von Grindelwald, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005014613, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
DR Vita Bona AG, in Wangen (SZ), CHE-341.901.876, Bruggholzstrasse 8, 8855 Wangen SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.09.2020. 16.10.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt An- und Verkauf, Handel und Vermittlung sowie Verwaltung von Immobilien aller Art und Entwicklung von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergsellschaften und Dritte eingehen. Sie kann zudem mit Immaterialgüterrechten handeln, insbesondere Patenten, Patentrechten und Markenschutzrechten sowie den Erwerb und die Gewährung von Lizenzen unter solchen Rechten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.09.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rieder, Dominik René Kornel, von Grindelwald, in Wangen (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rieder-Dichtenmüller, Jacqueline, von Grindelwald, in Wangen (SZ), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anrig, Vivienne Dominique, von Grindelwald, in Fischenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staglianò, Amanda Jacqueline, von Grindelwald, in Wetzikon (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004821414, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
DR Holding AG, in Wangen (SZ), CHE-280.913.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771021).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder-Dichtenmüller, Jacqueline, von Grindelwald, in Wangen (SZ), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Dominik, von Grindelwald, in Wangen (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Anrig, Vivienne Dominique, von Grindelwald, in Rüti (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staglianò, Amanda Jacqueline, von Grindelwald, in Wetzikon (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.