Johann Stähli
residente a Wilderswil, da Brienz (BE) Mandati attuali: Johann Stähli Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Stähli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Stähli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Stähli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Stähli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Johann Stähli
Persone con il nome Johann Stähli lavorano in questi rami economici
Lavorazione di pietre naturali
Lavorazione di pietre naturali
Privato con il nome Johann Stähli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Johann Stähli
Numero di pubblicazione: HR02-1004571494, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
raumCode GmbH, in Zürich, CHE-137.583.915, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, S.0, Publ. 1725411).
Statutenänderung:
12.02.2019.
Domizil neu:
Rötelstrasse 84, 8057 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb und Vertrieb von Software in den Bereichen Robotik und künstlicher Intelligenz, die Datenanalyse und Datenweiterverarbeitung, die Auswertung von Patenten und Lizenzen, die Erbringung von IT-Dienstleistungen, das Projektmanagement und die Beratung im Bereich von Informations- und Kommunikationstechnik sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Jonas Fabian, von Salmsach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Züllig, Jonas Fabian, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stähli, Johannes, von Dübendorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Winterthur, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2299765, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GNETS Global Network Solutions AG, in Risch, CHE-113.695.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2009265).
Weitere Adresse:
Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi. [gestrichen: Geschäftsstelle: Chüngstrasse 51, 8424 Embrach.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stähli, Johannes, von Dübendorf, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marco, von Wilchingen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Embrach].
Numero di pubblicazione: 1725411, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
raumCode GmbH (raumCode S.à.r.l.) (raumCode S.a.g.l.) (raumCode Ltd liab. Co), in Zürich, CHE-137.583.915, Hofwiesenstrasse 116, 8057 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb und den Vertrieb von Software in den Bereichen Raumplanung und Immobilienmanagement, die Auswertung von Patenten und Lizenzen, die Erbringung von IT-Dienstleistungen, das Projektmanagement im Bereich von Informations- und Kommunikationstechnik sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Züllig, Jonas Fabian, von Salmsach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stähli, Johannes, von Dübendorf, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.