Christian Ludwig Stähli
residente a Riedholz, da Schüpfen Mandati attuali: STICO AG Persone correlate: Magdalena Stähli-Tarnai Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ludwig Stähli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ludwig Stähli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ludwig Stähli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ludwig Stähli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Ludwig Stähli
Persone con il nome Christian Ludwig Stähli lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Christian Ludwig Stähli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Ludwig Stähli
Numero di pubblicazione: 3295883, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
STICO AG, in Riedholz, CHE-182.260.565, Ritterstrasse 1, 4533 Riedholz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2017.
Zweck:
Unternehmensberatungen aller Art und Handel mit, Erwerb, Verwaltung, Überbauung und Verkauf von Grundstücken. Kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stähli, Christian Ludwig, von Schüpfen, in Riedholz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stähli-Tarnai, Magdalena, von Schüpfen, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7172720, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Serco Landtechnik AG, in Oberbipp, CH-053.3.005.327-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2010, S. 4, Publ. 5805892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Christian Ludwig, von Schüpfen, in Oberbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmeier, Eugen, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Heinz, von Unterramsern, in Unterramsern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5578994, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TCPoint AG, in Oberbipp, CH-053.3.006.962-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S. 6, Publ. 5558644).
Statutenänderung:
23.03.2010.
Sitz neu:
Worben.
Domizil neu:
Busswilstrasse 18, 3252 Worben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (einschliesslich elektronische Post). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Christian, von Schüpfen, in Oberbipp, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CH-260.9.000.017-8), in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Andreas, von Huttwil, in Scheuren, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dürst, Robert, von Mühlehorn, in Niederbipp, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
von Dach, Adrian, von Lyss, in Worben, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.