Ritesh Sood
residente a Birr, da Austria Mandati attuali: BIOLA AG, RLIV ESTATES GmbH in Liquidation e di più Persone correlate: Sandhya Vandana Ganesh, Hemant Ganesh Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ritesh Sood", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ritesh Sood"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ritesh Sood", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ritesh Sood"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ritesh Sood
Persone con il nome Ritesh Sood lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Compravendita di immobili propri
Altri servizi intrattenimento e relax
Servizi sport
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Altre servici in educazione
Compravendita di immobili propri
Altri servizi intrattenimento e relax
Servizi sport
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome Ritesh Sood
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ritesh Sood
Numero di pubblicazione: HR02-1006058799, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BIOLA AG, in Wohlen (AG), CHE-450.668.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2024, Publ. 1005960022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Fabienne, von Alpnach, in Besenbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münzing, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sood, Ritesh, österreichischer Staatsangehöriger, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005986949, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RLIV ESTATES GmbH, in Birr, CHE-396.676.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005150310).
Firma neu:
RLIV ESTATES GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Vorderdorfstrasse 5c, 5242 Birr Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sood, Ritesh, österreichischer Staatsangehöriger, in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005945394, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Freiamt LONGEVITY GmbH (Freiamt LONGEVITY Sàrl) (Freiamt LONGEVITY Sagl) (Freiamt LONGEVITY Ltd liab Co), in Wohlen (AG), CHE-349.130.208, Bahnhofweg 2a, 5610 Wohlen AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die spezifische Durchführung von Erholungs- und Wellnessdienstleistungen, von Krafttrainings- und Longevityprogrammen für jedermann mit dafür geeigneten Geräten, Einrichtungen und Anlagen;
sie führt Beratungen und Schulungen im Bereich Wellness und Longevity durch;
im Rahmen des Firmenzweck kann sie mit Waren handeln und Medien publizieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 12.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
BIOLA AG (CHE-450.668.165), in Wohlen (AG), Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sood, Ritesh, österreichischer Staatsangehöriger, in Birr, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.