John Soleanicov
residente a Genève, da Rumänien Mandati attuali: JACOBS STIFTUNG Persone correlate: Olivia Hills, Ana Isabel Cubillo Fernandez, Jenny Abramson e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "John Soleanicov", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "John Soleanicov"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "John Soleanicov", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "John Soleanicov"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome John Soleanicov
Persone con il nome John Soleanicov lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome John Soleanicov
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: John Soleanicov
Numero di pubblicazione: HR02-1005125696, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JACOBS STIFTUNG, in Zürich, CHE-109.625.477, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Sabine, von Aarau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimovska, Donika, bulgarische Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hall, Ross, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soleanicov, John, rumänischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Simon, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau].
Numero di pubblicazione: HR02-1004815378, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ENVALUE Management Consulting GmbH, in Meilen, CHE-263.190.516, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3796789).
Firma neu:
ENVALUE Management Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soleanicov, John-Hentiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3796789, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ENVALUE Management Consulting GmbH, bisher in Basel, CHE-263.190.516, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017).
Statutenänderung:
27.09.2017.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
c/o John-Hentiu Soleanicov, Pfannenstielstrasse 49, 8706 Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franzosi, Marco Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soleanicov, John-Hentiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.