Christine Smith
residente a Sion, da Glarus Nord e Zumikon Mandati attuali: IOMO SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Smith", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Smith"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Smith", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Smith"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christine Smith
Persone con il nome Christine Smith lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Christine Smith
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christine Smith
Numero di pubblicazione: HR02-1005623885, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
IOMO SA, à Liddes, CHE-114.139.484, société anonyme (No. FOSC 66 du 06.04.2018, Publ. 4155803).
Inscription ou modification de personne(s):
Smith, Christine, de Glarus Nord et Zumikon, à Sion, administratrice unique, avec signature individuelle [précédemment: de Zumikon, à Ecublens (VD)].
Numero di pubblicazione: 6028010, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Hôtel Restaurant Vieux Vichères SA, à Liddes, CH-621.3.007.167-9, société anonyme (No. FOSC 238 du 07.12.2007, p. 19, Publ. 4236418).
Modification des statuts:
02.02.2011.
Nouveau capital-actions:
CHF 400'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 400'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
400 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 100 actions de CHF 1'000.00 nominatives avec clause d'agrément]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Communications aux actionnaires:
par pli recommandé ou contre accusé de réception pour les convocations aux AG et les autres communications.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Smith, Christine, de Zumikon, à Renens VD, présidente, avec signature collective à deux;
Smith, Rupert, de Zumikon, à Renens VD, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Majakari, Nigel, citoyen britannique, à Versoix, président, avec signature collective à deux;
Talbot, Edward, citoyen britannique, à Nyon, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4236418, Ufficio del registro di commercio Vallese
Hôtel Restaurant Vieux Vichères SA, à Liddes, CH-621.3.007.167-9, 1945 Vichères/Liddes, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.11.2007.
But:
direction et exploitation d'hôtels et de restaurants ainsi que fourniture de prestations de services en matière de management dans les domaines de la gérance et de la stratégie;
la société peut acquérir des immeubles de toute nature, les construire, administrer et les aliéner.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec clause d'agrément.
Faits qualifiés:
reprise de biens: selon acte authentique du 27.11.2007, reprise pour CHF 550'000.-- de l'immeuble No 21 de la commune de Liddes.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Smith, Christine, de Zumikon, à Renens VD, présidente, avec signature collective à deux;
Smith, Rupert, de Zumikon, à Renens VD, administrateur, avec signature collective à deux;
Ravani, Flavio, de Bolligen, à Crissier, administrateur, avec signature collective à deux;
Rom Treuhand AG, à Berne, organe de révision.