Imre Sinka
residente a Uitikon Waldegg, da Zürich Mandati attuali: mini-jobs AG in Liquidation Persone correlate: Michael Andreas Seeholzer, Nathalie Hämmerli, Torsten Fankhänel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Imre Sinka", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Imre Sinka"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Imre Sinka", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Imre Sinka"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Imre Sinka
Persone con il nome Imre Sinka lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome Imre Sinka
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Imre Sinka
Numero di pubblicazione: HR02-1005639680, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BlueGlass Interactive AG, in Zürich, CHE-113.822.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noth, Nicolas, von Plaffeien, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sinka, Imre, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koerfer, Pablo, von Bolligen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Urs, von Dotzigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004726141, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BlueGlass Interactive AG, in Zürich, CHE-113.822.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670803).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der dotpulse AG, in Zürich (CHE-103.796.910), gemäss Fusionsvertrag vom 27.08.2019 und Bilanz per 30.06.2019. Aktiven von CHF 426'660.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 407'192.82 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinka, Imre, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haueter, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1077233, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
dotpulse AG, in Zürich, CH-020.3.918.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, Publ. 6253588).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinka, Imre, von Zürich, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Christian, von Volketswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hämmerli, Nathalie, von Vinelz, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruggmann, Stefan, von Münchwilen TG, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.