Maan Singh
residente a Wetzikon, da Wetzikon (ZH) Mandati attuali: Singh Hotels AG, Gurudwara Sahib Schweiz e di più Persone correlate: Harbrinder Singh, Lakhbir Singh, Pola Singh Chouhan e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maan Singh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maan Singh"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maan Singh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maan Singh"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maan Singh
Persone con il nome Maan Singh lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Maan Singh
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maan Singh
Numero di pubblicazione: 3636001, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Singh Hotels AG, in Zürich, CHE-234.322.773, Üetlibergstrasse 166, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.07.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Hotels und Gastrobetrieben, sowie den Handel im Gastrobereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Aktien:
105 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 03.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Singh, Lakhbir, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Singh, Harbrinder, von Bäretswil, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Singh, Maan, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2767525, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GEO Communication AG, in Zürich, CHE-115.249.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 28, Publ. 5376964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Singh, Harbrinder, indischer Staatsangehöriger, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Singh, Maan, indischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Ranjodh, deutscher Staatsangehöriger, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2363781, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gurudwara Sahib Schweiz, in Bassersdorf, CHE-223.930.193, Vorbuchenstrasse 13, 8303 Bassersdorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2014, 22.08.2015, 30.08.2015.
Zweck:
Der Verein dient ausschliesslich folgenden Zielen/Zwecken: a. Förderung der sozialen und kulturellen Verständigung zwischen den Religionen und innerhalb der eigenen Religion, basierend auf der Lehre des Guru Granth Sahib, nämlich Frieden, Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit und Harmonie;
b. Leute, vor allem aus der Sikh-Gemeinde zu ermutigen, Interesse an den Lehrender Sikh-Gurus zu zeigen;
c. Pflege der Sikh- und Punjabi-Kultur in der Schweiz;
d. Organisieren und Durchführung von Sikh- und Punjabi-Festen z.B. Vaisakhi, Lohri, Diwali, etc.;
e. Aufbau und Unterhalt eines Gurudwara (Gotteshaus der Sikhs) als ständigen Ort;
f. Aufbau und Führung einer Bibliothek mit Punjabi und Sikh Literatur.
Mittel:
Jahresbeitrag und Gönnerbeiträge.
Eingetragene Personen:
Chouhan, Pola Singh, von Calanca, in Neftenbach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duggal, Gurmej, von Gachnang, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Satpal Singh, Satpal Singh, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singh, Mohan, von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singh, Maan, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dhillon, Baldev Singh, von Langnau im Emmental, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kumar, Anil, von Zürich, in Buch am Irchel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.