Volker Sigwarth
residente a Sisseln AG, da Germania Mandati attuali: SchmickSchmack.NoWorkS AG Persone correlate: Fabienne Schmid Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Volker Sigwarth", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Volker Sigwarth"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Volker Sigwarth", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Volker Sigwarth"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Volker Sigwarth
Persone con il nome Volker Sigwarth lavorano in questi rami economici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Privato con il nome Volker Sigwarth
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Volker Sigwarth
Numero di pubblicazione: HR02-1005886683, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SchmickSchmack.NoWorkS GmbH, in Sisseln, CHE-185.371.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569999).
Statutenänderung:
08.11.2023. 08.11.2023. 08.11.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 1'000'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.11.2023 und Bilanz per 06.10.2023 mit Aktiven von CHF 1'064'266.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 930'700.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
SchmickSchmack.NoWorkS AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Kreation, Herstellung und Handel von Produkten aller Art sowie Durchführung von Events insbesondere im Bereich Kunst, Kunsthandwerk, Kultur und Sozialem;
tätigen von Finanzgeschäften und Finanzierungen aller Art, eingehen von Garantien und Bürgschaften sowie Handel mit Waren aller Art. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 08.11.2023 eine Forderung in der Höhe von CHF 880'000.00, wofür 880'000 Stammanteile zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Fabienne, von Grüningen, in Sisseln, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sigwarth, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004658243, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Skan Holding AG, in Allschwil, CHE-113.334.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigwarth, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, von Zürich und Biel/Bienne, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoenen, Dr. Gert, von Bern und Reutigen, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plattner, Gregor, von Untervaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004658242, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Skan AG, in Allschwil, CHE-105.823.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4164477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plattner, Thomas, von Untervaz, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigwarth, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plattner, Gregor, von Untervaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.