Franz Sigg
residente a Savognin, da Winterthur Mandati attuali: Sicofilm AG Persone correlate: Reinhard Suhner, Elisabeth Scherrer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Sigg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Sigg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Sigg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Sigg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franz Sigg
Persone con il nome Franz Sigg lavorano in questi rami economici
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Privato con il nome Franz Sigg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franz Sigg
Numero di pubblicazione: HR02-1005917371, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Sicofilm AG, bisher in Winterthur, CHE-101.705.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138113).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Sitz neu:
Surses.
Domizil neu:
Sur Strada 8, 7452 Cunter.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von technischen Qualitätskontroll-Bildern aller Art, im Besonderen für das graphische Gewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie gemeinnützige Stiftungen fördern und unterstützen, insbesondere die Wissenschaft und den Erhalt der Umwelt.
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Franz, von Winterthur, in Surses, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005138113, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sicofilm AG, in Winterthur, CHE-101.705.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, S.0, Publ. 3029171).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Franz, von Winterthur, in Surses, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur];
Scherrer, Elisabeth, von Winterthur, in Winterthur, mit Einzelunterschrift;
Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6158954, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sicofilm AG, in Winterthur, CH-020.3.924.019-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2007, S. 25, Publ. 3788446).
Domizil neu:
c/o Elisabeth Scherrer-Egolf, Rotenbrunnenstrasse 26, 8405 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Franz, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].