Roman Sgier
residente a Chur, da Lumnezia Mandati attuali: Wiroh AG, Knoepfel AG e di più Persone correlate: Harald Küper, Daniel Niklaus Ehrat, Marcel Gamweger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Sgier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Sgier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Sgier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Sgier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roman Sgier
Persone con il nome Roman Sgier lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Officina del fabbro, fucina e bottega
Esercizio di una società partecipate
Commercio di beni di consumo
Associazioni e federazioni
Servizi fiduciari
Altro commercio con prodotti diversi
Officina del fabbro, fucina e bottega
Esercizio di una società partecipate
Commercio di beni di consumo
Associazioni e federazioni
Servizi fiduciari
Privato con il nome Roman Sgier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roman Sgier
Numero di pubblicazione: HR02-1005826949, Ufficio del registro di commercio Grigioni
ROS Holding AG, in Chur, CHE-349.399.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880452).
Firma neu:
ROS Holding AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janutin, Andy, von Surses, in Felsberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sgier, Roman, von Lumnezia, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bearth, Gion, von Sumvitg, in Chur, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005805436, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Wiroh AG, bisher in Langnau am Albis, CHE-101.553.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153457).
Statutenänderung:
19.07.2023.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG, Quaderstrasse 18, 7000 Chur.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberling, Ruth, von Ottenbach, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küper, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sgier, Roman, von Lumnezia, in Chur, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-0004448563, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG, in Chur, CHE-110.248.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3094047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bearth, Gion, von Sumvitg, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bearth-Widrig, Nadja, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bad Ragaz und Sumvitg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sgier, Roman, von Lumnezia, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Theus, Sven, von Felsberg, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien.