Deniz Seyfettin
residente a Birmensdorf, da Zürich Mandati attuali: Swiss Permanence AG, CareProcess GmbH Persone correlate: Markus Sennhauser, Matthias Speck, Esat Alimi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Deniz Seyfettin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Deniz Seyfettin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Deniz Seyfettin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Deniz Seyfettin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Deniz Seyfettin
Persone con il nome Deniz Seyfettin lavorano in questi rami economici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Altre servici in educazione
Esercizio delle studi medici e dentistici
Altre servici in educazione
Privato con il nome Deniz Seyfettin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Deniz Seyfettin
Numero di pubblicazione: HR02-1005902338, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Swiss Permanence AG, in Freienbach, CHE-351.052.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777609).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seyfettin, Deniz, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005726889, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CareProcess GmbH, in Zürich, CHE-391.376.653, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645012).
Statutenänderung:
16.03.2023. 11.04.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Aus- und Weiterbildung, insbesondere im Gesundheitswesen. Weiter bezweckt Sie die Erbringung von Dienstleitungen in den Bereichen Gesundheit und Organisationsentwicklung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Stammkapital neu:
CHF 44'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seyfettin, Ahmet, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Seyfettin, Deniz, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005645012, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CareProcess GmbH, in Zürich, CHE-391.376.653, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isufi, Avni, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nussbaumer-Steffen, Karin, von Schwarzenburg, in Ostermundigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tairi, Adis, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 224 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 204 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Memedi, Jetlum, von Zürich, in Stallikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Seyfettin, Ahmet, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Seyfettin, Deniz, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
eFirst Consulting GmbH (CHE-424.305.604), in Kilchberg (ZH), Gesellschafterin, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].