Roger Semlitsch
residente a Uster, da Winterthur Mandati attuali: SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG Persone correlate: Reinhard Semlitsch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Semlitsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Semlitsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Semlitsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Semlitsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Semlitsch
Persone con il nome Roger Semlitsch lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Roger Semlitsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Semlitsch
Numero di pubblicazione: 4157549, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG, in Uster, CHE-106.014.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3223801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semlitsch, Roger, von Winterthur, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Semlitsch, Reinhard, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2603899, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG, bisher in Schaffhausen, CHE-106.014.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2014, Publ. 1479051).
Gründungsstatuten:
26.02.1980.
Statutenänderung:
05.01.2016.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Guschstrasse 39, 8610 Uster.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Mario, von Schüpfheim, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Urs, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas, von Weinfelden, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semlitsch, Roger, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CHE-109.552.269), in Wilen TG, Revisionsstelle [bisher: Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CH-440.3.015.335-4)].