Christian Schwendener
residente a Sevelen, da Buchs (SG) e Sevelen Mandati attuali: Wohngenossenschaft Büelhof, Schwimmo GmbH e di più Persone correlate: Roland Arioli, Claudia Billet-Toldo, Elsbeth Derungs e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schwendener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schwendener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schwendener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schwendener"
|
|
Christian Schwendener
residente a Buchs, da Svizzera Mandati attuali: BENDURA BANK AG Persone correlate: Sanja Varga, Marco Probst, Alexander Leschenko e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schwendener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schwendener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schwendener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schwendener"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Schwendener
Persone con il nome Christian Schwendener lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Christian Schwendener
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Schwendener
Numero di pubblicazione: 1040215, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohngenossenschaft Büelhof, in Sevelen, CH-320.5.035.585-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, Publ. 6363482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Christian, von Sevelen, in Sevelen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Christian, von Sevelen, in Sevelen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castelberg, Edith, liechtensteinische Staatsangehörige, in Sevelen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6398160, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Konsumverein Grabs, Genossenschaft, in Grabs, CH-320.5.004.931-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2009, S. 13, Publ. 5251140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stricker, Walter, von Grabs, in Grabserberg (Grabs), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blaas-Rohner, Elfi, von Grabs, in Werdenberg (Grabs), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwendener, Christian, von Buchs SG und Sevelen, in Grabs, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösli Koch, Jeannette, von Wildhaus-Alt St. Johann und Gais, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Walter, von Grabs, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Margrit, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5251140, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Konsumverein Grabs, in Grabs, CH-320.5.004.931-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 11, Publ. 2290382).
Statutenänderung:
20.06.2008.
Firma neu:
Konsumverein Grabs, Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Albert, von Bäretswil, in Grabs, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Christian, von Buchs SG und Sevelen, in Grabs, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.