Urs Albrecht Schupp
residente a Rüschlikon, da Luzern e Zürich Mandati attuali: Schupp Verlagsmanagement AG, Schupp Holding AG Persone correlate: Simone Cornelia Schupp, Simone Cornelia Schupp Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Albrecht Schupp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Albrecht Schupp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Albrecht Schupp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Albrecht Schupp"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Albrecht Schupp
Persone con il nome Urs Albrecht Schupp lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Urs Albrecht Schupp
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Albrecht Schupp
Numero di pubblicazione: HR02-1004874083, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtblau AG, in Zürich, CHE-330.640.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schupp, Urs, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Rosete ten Pas, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Thomas, von Schübelbach, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004848297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cornelsen Schweiz AG, in Zürich, CHE-109.098.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schupp, Urs Albrecht, von Zürich, in Rüschlikon, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffens, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogt, Hans Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4160519, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schupp Holding AG, bisher in Wollerau, CHE-101.196.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2007, Publ. 4112066).
Statutenänderung:
28.03.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Alte Feldeggstrasse 14, 8008 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schupp, Urs, von Luzern und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüschlikon].