Stephanie Kerstin Schütte
residente a Teufen, da Germania Mandati attuali: Forward Advisors AG, Swisscontent AG Persone correlate: Christoph Guido Richterich, Daniel Kaczynski, Christine Lesnik e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stephanie Kerstin Schütte", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stephanie Kerstin Schütte"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stephanie Kerstin Schütte", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stephanie Kerstin Schütte"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stephanie Kerstin Schütte
Persone con il nome Stephanie Kerstin Schütte lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Stephanie Kerstin Schütte
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stephanie Kerstin Schütte
Numero di pubblicazione: HR02-1005055720, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Forward Advisors AG, in Zürich, CHE-103.901.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütte, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004990921, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisscontent AG, in Zürich, CHE-105.381.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2019, Publ. 1004591529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuker, Jürg, von Zürich und Bowil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Bendicht, von Bowil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütte, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004965647, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
p.a. media ag, in Zürich, CHE-103.901.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, S.0, Publ. 2232387).
Statutenänderung:
10.07.2020.
Firma neu:
Forward Advisors AG.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach, 8040 Zürich].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Einzelpersonen mit Schwergewicht Kommunikation und Marketing, die Umsetzung von Kommunikation- und Marketingmassnahmen, sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
210'010 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 21'001 Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaczynski, Daniel, von Illnau-Effretikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Richterich, Christoph, von Laufen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schütte, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Teufen (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.