Cornelia Schürch
residente a Autigny, da Heimiswil Mandati attuali: VISEA Personalvorsorgestiftung Persone correlate: Thomas Auderset, Christian Eichenberger, Christof Künzi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cornelia Schürch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cornelia Schürch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cornelia Schürch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cornelia Schürch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cornelia Schürch
Persone con il nome Cornelia Schürch lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Cornelia Schürch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cornelia Schürch
Numero di pubblicazione: HR02-1005094232, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VISEA Personalvorsorgestiftung, in Zollikofen, CHE-109.609.722, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sina Schneider, Gilberta, von Diemtigen und Basel, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Lina Dr., von Bern, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder, Christoph Bendicht, von Wengi, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Driussi, Daniele, von Wil ZH, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Thomas, von Gurmels, in Schmitten FR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Christof, von Wattenwil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Philipp, von Messen, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch, Cornelia, von Heimiswil, in Autigny, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Victor Dino, von Bern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3446737, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
cts trading GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-115.689.988, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2503635).
Firma neu:
cts trading GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Cornelia, von Luzern, in Hergiswil (NW), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1456883, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
cts trading GmbH, in Hergiswil NW, CHE-115.689.988, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S. 13, Publ. 5643644).
Domizil neu:
Seestrasse 53A, 6052 Hergiswil NW.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Thomas, von Luzern, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schürch, Cornelia, von Luzern, in Hergiswil NW, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Cornelia, von Luzern, in Hergiswil NW, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.