Christine Schürch
residente a Rüedisbach, da Seeberg Mandati attuali: Spezialitätenrösterei derkaffee GmbH, AS Engineering AG Persone correlate: Daniel Sutter, Daniel Sutter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Schürch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Schürch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Schürch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Schürch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christine Schürch
Persone con il nome Christine Schürch lavorano in questi rami economici
Produzione di commestibili
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Produzione di commestibili
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Privato con il nome Christine Schürch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christine Schürch
Numero di pubblicazione: 3927687, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spezialitätenrösterei derkaffee GmbH, in Wynigen, CHE-439.174.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726014).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gütergemeinschaft zwischen Sutter Daniel, von Langnau im Emmental, in Rüedisbach (Wynigen) und Schürch Christine, von Seeberg, in Rüedisbach (Wynigen), Gesamteigentümer, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sutter, Daniel, von Langnau im Emmental, in Rüedisbach (Wynigen), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Signau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schürch, Christine, von Seeberg, in Rüedisbach (Wynigen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Signau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2627587, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AS Engineering AG, in Wynigen, CHE-101.931.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1179673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Dora, von Bösingen, in Bärau (Langnau im Emmental), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Christine, von Seeberg, in Rüedisbach (Wynigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6987490, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AS Engineering AG, in Signau, CH-035.3.028.506-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2010, S. 5, Publ. 5966156).
Statutenänderung:
14.12.2012.
Sitz neu:
Wynigen.
Domizil neu:
Dorf 8, 3474 Rüedisbach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Engineering, Herstellung, Installation und Betrieb von Energie- und elektronischen Systemen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten oder erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten und vermieten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Daniel, von Langnau im Emmental, in Rüedisbach (Wynigen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Signau];
Schürch, Christine, von Seeberg, in Rüedisbach (Wynigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Signau].