Joel Schöni
residente a Hindelbank, da Sumiswald Mandati attuali: Schmid + Partner Gartenbau AG Persone correlate: Michael Stürchler, Carlo Schmid, Daniela Schmid e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Joel Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Joel Schöni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Joel Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Joel Schöni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Joel Schöni
Persone con il nome Joel Schöni lavorano in questi rami economici
Progettazione giardini e paesaggistica
Progettazione giardini e paesaggistica
Privato con il nome Joel Schöni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Joel Schöni
Numero di pubblicazione: HR02-1005643012, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M&M Gartenbau AG, in Fraubrunnen, CHE-109.498.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Monika, von Rüschegg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schöni, Joel, von Sumiswald, in Hindelbank, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witschi, Daniel, von Büren an der Aare, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schöni, Marcel, von Sumiswald, in Wiedlisbach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gehrig, Tobias, von Wassen, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005322815, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schmid + Partner Gartenbau AG, in Hindelbank, CHE-107.479.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stürchler, Michael, von Büren (SO), in Utzenstorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Carlo, von Diessenhofen, in Hindelbank, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöni, Joel, von Sumiswald, in Hindelbank, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005032120, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Woodtli AG, in Bern, CHE-103.856.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, S.0, Publ. 2215453).
Statutenänderung:
18.11.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von Garten- und Sportplatzanlagen, sowie den Unterhalt und die Pflege von Garten- und Sportplatzanlagen. Ferner die Baumpflege, sowie den Handel mit Pflanzen und Sämereien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöni, Joel, von Sumiswald, in Hindelbank, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witschi, Daniel, von Büren an der Aare, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hostettler, Monika, von Rüschegg, in Bern, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Witschi, Andrea, von Davos, Arosa und Büren an der Aare, in Zollikofen, mit Einzelunterschrift.