Edmund Schönenberger
residente a Rümlang, da Kirchberg (SG) Mandati attuali: PSYCHEX Persone correlate: Nana Schönenberger Gajic Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edmund Schönenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edmund Schönenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edmund Schönenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edmund Schönenberger"
|
|
Edmund Schönenberger
residente a St. Pantaleon, da Nuglar-St. Pantaleon Mandati attuali: suissemusic Musikfachhandel Schweiz, Musik Schönenberger AG Persone correlate: Pierre Godat, Patrick Woodtli, Beat H. Thoma e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edmund Schönenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edmund Schönenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edmund Schönenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edmund Schönenberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Edmund Schönenberger
Persone con il nome Edmund Schönenberger lavorano in questi rami economici
Officio di notare e avvocato
Associazioni e federazioni
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Officio di notare e avvocato
Associazioni e federazioni
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Edmund Schönenberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Edmund Schönenberger
Numero di pubblicazione: 2611121, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FICAL-Finanzierungs-Genossenschaft, in Neuenhof, CHE-107.848.641, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1249615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Edmund, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Hans-Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmitt, Thomas, von Basel, in Uitikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pahud, Frédéric, von Ogens, in Bercher, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6858242, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
suissemusic Musikfachhandel Schweiz, in Zug, CH-170.6.000.166-0, Verein (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S. 28, Publ. 4880890).
Statutenänderung:
07.05.2007. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Hubert, von Willisau-Land, in Zäziwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Edmund, von Nuglar-St. Pantaleon, in St. Pantaleon, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Woodtli, Patrick, von Rothrist, in Hinwil, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Godat, Pierre, von Les Bois, in Basel, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3281526, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
FICAL-Finanzierungs-Genossenschaft, in Altendorf, CH-130.0.002.911-3, Gemeinsame Selbsthilfe für die Vertrags-Finanzierung von Produkten, Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2005, S. 11, Publ. 3120970).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vauthier-Jeanneret, Marilène, von Le Pâquier FR, in Neuchâtel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Schönenberger, Edmund, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Grassler, Alexandre, von Thalwil, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Wild, Hans-Rudolf, von Richterswil, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].