Franz Schönbächler
residente a Ruswil, da Einsiedeln Mandati attuali: SOWI GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Schönbächler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Schönbächler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Schönbächler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Schönbächler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franz Schönbächler
Persone con il nome Franz Schönbächler lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Franz Schönbächler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franz Schönbächler
Numero di pubblicazione: HR02-1005681182, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SOWI GmbH, bisher in Kerns, CHE-104.984.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148831).
Statutenänderung:
07.02.2023.
Sitz neu:
Ruswil.
Domizil neu:
Graubaum 2, 6019 Sigigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönbächler, Margrith, von Kerns und Einsiedeln, in Kerns, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Franz, von Einsiedeln, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Kerns, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004616212, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EcoWatt AG, in Weinfelden, CHE-106.049.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014625).
Statutenänderung:
02.04.2019.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen wie insbesondere Beratung, Expertise, Engineering, Planung, Installation, Überwachung, Kontrolle, Betriebsführung, Instandhaltung, Schulung sowie Projekt- und Qualitätsmanagement in der Energie- und Hochspannungstechnik, der Gebäudetechnik sowie in den Bereichen Blitzschutz und Arbeitssicherheit. Erbringung von Beratungs- und Supportdienstleistungen in den Bereichen Informaitk und Kommunikation. Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Technologiebereich und Elektrotechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Schönbächler, Franz, von Einsiedeln, in Bürglen TG, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbin, Stefano, von Büttenhardt, in Trogen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3676319, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
ELSIBE GmbH, in Bürglen (TG), CHE-113.833.725, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1407597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönbächler, Franz Mathias, von Einsiedeln, in Bürglen TG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storniolo, Francesco, genannt Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Di Lernia, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmalz, Adrian, von Büren an der Aare, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.