Christoph Urs Schnyder
residente a Arlesheim, da Solothurn Mandati attuali: HESI AG, Schnyder Bauglas Design AG in Liquidation Persone correlate: Ueli Nikolas Heyer, Roger Sies, Jeannine Patricia Faller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Urs Schnyder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Urs Schnyder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Urs Schnyder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Urs Schnyder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Urs Schnyder
Persone con il nome Christoph Urs Schnyder lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Vetreria
Commercio con macchine
Vetreria
Privato con il nome Christoph Urs Schnyder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Urs Schnyder
Numero di pubblicazione: HR02-1005992499, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schnyder Real Estate AG, in Arlesheim, CHE-214.710.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005423236).
Statutenänderung:
11.03.2024.
Sitz neu:
Aesch (BL).
Domizil neu:
Gewerbestrasse 7, 4147 Aesch BL.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Christoph Urs, von Solothurn, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Miriam, von Büren (SO), in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005992498, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schnyder Group Holding AG, in Arlesheim, CHE-421.395.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426317).
Statutenänderung:
11.03.2024.
Sitz neu:
Aesch (BL).
Domizil neu:
Gewerbestrasse 7, 4147 Aesch BL.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Christoph Urs, von Solothurn, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Miriam, von Büren (SO), in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005788773, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HESI AG (HESI SA) (HESI Ltd), in Therwil, CHE-228.083.809, Teichstrasse 80, 4106 Therwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2023.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Baumaterialien und -maschinen sowie damit zusammenhängende Tätigkeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Heyer, Ueli Nikolas, von Biel-Benken, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sies, Roger, von Ausserberg, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schnyder, Christoph Urs, von Solothurn, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.