Josef Schnellmann
residente a Wangen, da Wangen (SZ) Mandati attuali: UIKER Antriebstechnik AG Persone correlate: Sebastian Sorg, Horst Beck, Giovanni Pezzullo e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Schnellmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Schnellmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Schnellmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Schnellmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Josef Schnellmann
Persone con il nome Josef Schnellmann lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altre macchine
Fabbricazione di altre macchine
Privato con il nome Josef Schnellmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Josef Schnellmann
Numero di pubblicazione: 1520697, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
PBS Personalberatung GmbH, in Lachen, CHE-113.883.189, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 18, Publ. 4915554).
Statutenänderung:
19.05.2014.
Firma neu:
Hüppin und Schnellmann Holding GmbH.
Sitz neu:
Wangen SZ.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 8854 Siebnen SZ.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnellmann, Josef, von Wangen SZ, in Vorderthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Pirmin, von Wangen SZ, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Vorderthal und mit 29 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hüppin, Daniel, von Wangen SZ, in Wangen SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6778610, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
UIKER Antriebselemente AG, in Freienbach, CH-130.0.005.544-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2011, S. 0, Publ. 6318928).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Josef, von Wangen SZ, in Wangen SZ, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4174816, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
PBS Personalberatung GmbH, in Wangen SZ, CH-130.4.012.836-5, Daniel Hüppin Treuhandbüro, Bahnhofstrasse 28, 8854 Siebnen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.10.2007.
Zweck:
Personalberatung, Stellenvermittlung, Vermittlung von temporärer Arbeit sowie Vermittlung von Dauerstellenpersonal vorab in den Bereichen Büro, Industrie, Technik und Bau;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schnellmann, Pirmin, von Wangen SZ, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 29'000.--;
Schnellmann, Josef, von Wangen SZ, in Vorderthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.