Roland Schmocker
residente a Seedorf BE, da Ringgenberg (BE) e Unterseen Mandati attuali: Optega GmbH Persone correlate: Rico Hausammann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Schmocker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Schmocker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Schmocker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Schmocker"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Schmocker
Persone con il nome Roland Schmocker lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Roland Schmocker
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Schmocker
Numero di pubblicazione: HR02-1004946466, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Toneatti Engineering AG, in Bern, CHE-105.831.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmocker, Roland, von Unterseen, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
La Prova, Fabio, von Subingen, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Subingen].
Numero di pubblicazione: 3298161, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Toneatti Engineering AG, in Bern, CHE-105.831.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2005, Publ. 2919832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mamishaus (Schwarzenburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mühlethurnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmocker, Roland, von Unterseen, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HTM Gebäudetechnik GmbH, in Muri bei Bern, Installation und Wartung von Haustechnikanlagen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2001, S. 6482).
Statutenänderung:
11.06.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messner, Albert, von Vechigen, in Kaltacker, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mühlethurnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Schmocker, Roland, von Ringgenberg BE, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].