Marina Dolores Schmidt Lüscher
residente a Hausen, da Seon Mandati attuali: ImmoPorte GmbH, Real Plus Immobilien AG Persone correlate: Mike Peter Hochuli, Jon Cantieni, Roland Lüscher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marina Dolores Schmidt Lüscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marina Dolores Schmidt Lüscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marina Dolores Schmidt Lüscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marina Dolores Schmidt Lüscher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marina Dolores Schmidt Lüscher
Persone con il nome Marina Dolores Schmidt Lüscher lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Construzione del soprassuolo
Uffici di architettura e ingegneria
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Marina Dolores Schmidt Lüscher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marina Dolores Schmidt Lüscher
Numero di pubblicazione: HR02-1006121176, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oekoplan Architekten GmbH, in Buchs (ZH), CHE-108.370.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt Lüscher, Marina Dolores, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Roland, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005086683, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oekoplan Architekten GmbH, in Buchs (ZH), CHE-108.370.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cantieni, Jon, von Andeer, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Roland, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schmidt Lüscher, Marina Dolores, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
BG Uhlmann/Blatter AG (CHE-276.322.684), in Steckborn, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blatter, Heinrich, von Dägerlen, in Marthalen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2780757, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oekoplan Architekten GmbH, in Regensdorf, CHE-108.370.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6967306).
Statutenänderung:
11.04.2016.
Sitz neu:
Buchs ZH.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 13a, 8107 Buchs ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt Lüscher, Marina Dolores, von Seon, in Hausen AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Schmidt, Marina, von Zürich und Lax].