Joachim Schmidt
residente a Oberiberg, da Germania Mandati attuali: mcs GmbH Persone correlate: Veronika Schmidt Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Joachim Schmidt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Joachim Schmidt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Joachim Schmidt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Joachim Schmidt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Joachim Schmidt
Persone con il nome Joachim Schmidt lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Joachim Schmidt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Joachim Schmidt
Numero di pubblicazione: HR02-1004486425, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung Seitz Gruppe, in Wetzikon (ZH), CHE-115.325.049, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2144891).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung Seitz Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 09.07.2018 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jürg, von Wängi, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Urs, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Peter, von Quarten, in Tuggen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Joachim, von Altstätten, in Hettlingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seitz, Fabian Urs, von Wetzikon (ZH), in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3423725, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
4com GmbH, in Winterthur, CHE-112.471.826, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3324761).
Statutenänderung:
16.02.2017.
Firma neu:
Standpunkt GmbH.
Domizil neu:
Hobelwerkweg 27, 8404 Winterthur. Geschäftsnatur des Unternehmens sind Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Eventmanagement, insbesondere Messestandbau. Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen;
Filialen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sowie Grundeigentum und Immobilien vermitteln, erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Joachim, von Reinach BL, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppikofer, Elias Benjamin, von Bussnang, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3324761, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
4com GmbH, in Winterthur, CHE-112.471.826, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7155484).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Joachim, von Reinach BL, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00];
Oppikofer, Elias Benjamin, von Bussnang, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00.