Ferdinand Schmidlin
residente a Geuensee, da Geuensee Mandati attuali: Schaller-Zemp-Stiftung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Geuensee, Kost Holzbau AG Persone correlate: Sandra Gertrud Vogel, Claudia Erika Kaufmann-Peter, Philipp Ruppen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ferdinand Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ferdinand Schmidlin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ferdinand Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ferdinand Schmidlin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ferdinand Schmidlin
Persone con il nome Ferdinand Schmidlin lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Associazioni religiose, politiche o secolari
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Privato con il nome Ferdinand Schmidlin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ferdinand Schmidlin
Numero di pubblicazione: HR01-1005737602, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schaller-Zemp-Stiftung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Geuensee, in Geuensee, CHE-175.075.850, Kirchenstrasse 1, 6232 Geuensee, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.03.1981. 24.04.2023.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Förderung der gesunden Entwicklung der Kinder und Jugendlichen der römisch-katholischen Kirchgemeinde Geuensee, insbesondere durch Bereitstellung eines Erholungsheimes in der Gemeinde Grächen, Kanton Wallis, Unterhalt des Hauses und den Betrieb von Ferienlagern.
Eingetragene Personen:
Kaufmann, Claudia Erika, von Geuensee, in Geuensee, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, Ferdinand, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Sandra Gertrud, von Wauwil, in Wauwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Marcel, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruppen, Philipp, von Grächen, in Grächen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pemag Revisions AG (CHE-108.405.157), in Sursee, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005260521, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kost Holzbau AG, in Küssnacht (SZ), CHE-106.898.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713891).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Robert, von Ruswil, in Küssnacht (SZ), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schmidlin, Ferdinand, von Geuensee, in Geuensee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mundprecht, Martin, von Weggis, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1939439, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kost Holzbau AG, in Küssnacht SZ, CHE-106.898.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1624753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Hans Amstalden (CH-100.1.000.081-9), in Neuenkirch, Revisionsstelle;
Muff, Michaela, von Ballwil, in Küssnacht SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle;
Murpf, Ulrich, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, Ferdinand, von Geuensee, in Geuensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Johannes, genannt Joe, von Hemberg, in Alpnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Heimberg].