Konrad Schmid-Hönicke
residente a Hilterfingen, da Frutigen Mandati attuali: smart GU GmbH, Schmid AG Küchenbau Persone correlate: Daniel von Dach-Stucki, Simon Müller, Jürg Bacher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Konrad Schmid-Hönicke", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Konrad Schmid-Hönicke"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Konrad Schmid-Hönicke", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Konrad Schmid-Hönicke"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Konrad Schmid-Hönicke
Persone con il nome Konrad Schmid-Hönicke lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Fabbricazione di mobili
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Fabbricazione di mobili
Privato con il nome Konrad Schmid-Hönicke
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Konrad Schmid-Hönicke
Numero di pubblicazione: 5172510, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schmid AG Küchenbau, in Steffisburg, CH-092.9.000.885-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.1998, S. 1347).
mit Hauptsitz in:
.
Sitz neu:
Frutigen.
Domizil neu:
Künzistegstrasse 46, 3714 Frutigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Bakaus, Hans-Eduard, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Bakaus, Therese, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Hönicke, Konrad, von Frutigen, in Steffisburg, Leiter der Zweigniederlassung/Prokurist, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 5171876, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schmid AG Küchenbau, in Frutigen, CH-092.3.007.489-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2005, S. 5, Publ. 2831714).
Statutenänderung:
19.06.2009.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
Bernstrasse 20, 3612 Steffisburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Planung und Produktion von Küchen, Bädern und Schreinerarbeiten sowie Handel mit allen einschlägigen Artikeln und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Brief,Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Thun, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Hönicke, Konrad, von Frutigen, in Hilterfingen, Vizepräsident und , mit Einzelunterschrift [bisher:in Steffisburg, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Schmid-Bakaus, Theres, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Schmid-Hönicke, Grit, von Frutigen und deutsche Staatsangehörige, in Hilterfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.