Timon Bastian Schlumpf
residente a Basel, da Basel Mandati attuali: Ingenieurbüro Senn AG, CRB Curlingzentrum Region Basel Genossenschaft Persone correlate: David Stalder, Markus Senn, Massimo D'Agrosa e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Timon Bastian Schlumpf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Timon Bastian Schlumpf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Timon Bastian Schlumpf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Timon Bastian Schlumpf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Timon Bastian Schlumpf
Persone con il nome Timon Bastian Schlumpf lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi sport
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi sport
Privato con il nome Timon Bastian Schlumpf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Timon Bastian Schlumpf
Numero di pubblicazione: HR02-1004800381, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ingenieurbüro Senn AG, in Obersiggenthal, CHE-115.635.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947831).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Markus, von Obersiggenthal, in Freienwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
D'Agrosa, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Klingnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Döttingen, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Schlumpf, Timon, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 2917251, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ingenieurbüro Senn AG, in Obersiggenthal, CHE-115.635.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2156235).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ingenieurbüro Senn Planung GmbH, in Obersiggenthal (CHE-104.763.623), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2016 und Bilanz per 01.01.2016. Aktiven von CHF 255'739.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 50'743.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 26.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Markus, von Obersiggenthal, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obersiggenthal];
Schlumpf, Timon, von Basel, in Basel, mit Einzelprokura;
Ruch, Gabriela, von Trachselwald, in Obersiggenthal, mit Einzelprokura;
Wächter, Beat, von Laufenburg, in Mettauertal, mit Einzelprokura;
serves control gmbh (CHE-113.985.513), in Baden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2435125, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
CRB Curlingzentrum Region Basel, in Arlesheim, CHE-105.154.504, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2090729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Stephan genannt Stephi, von Basel und Eptingen, in Rodersdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marcel Graf Treuhand (CHE-109.930.644), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Marcel Graf Treuhand, in Basel, (CH-280.1.006.167-5)];
Bagno, Viola, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Timon Bastian, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.