Hans-Ulrich Schlatter
residente a Fahrwangen, da Fahrwangen Mandati attuali: e + h Services AG Persone correlate: Cédric Joël Schneuwly, Sabrina Studer, Mark Bernard Fenners e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Ulrich Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Ulrich Schlatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Ulrich Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Ulrich Schlatter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans-Ulrich Schlatter
Persone con il nome Hans-Ulrich Schlatter lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Hans-Ulrich Schlatter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Ulrich Schlatter
Numero di pubblicazione: 7130124, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Swiss Fine Goods AG, in Däniken, CH-020.3.023.053-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, S. 0, Publ. 6081544).
Firma neu:
Swiss Fine Goods AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenkel-Jau, Nelly, von Seeberg und Heimiswil, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Hans-Ulrich, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Max, von Lauterbrunnen, in Däniken, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5577982, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Life by Schaffner AG, bisher in Schönenwerd, CH-241.3.005.865-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 14, Publ. 5364714).
Statutenänderung:
11.03.2010.
Sitz neu:
Däniken.
Domizil neu:
Industriestrasse 14, 4658 Däniken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Urs, von Hottwil, in Founex, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamia-D'Elia, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gribi & Partner AG, in Olten (CH-249.3.001.387-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Max, von Lauterbrunnen, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlatter, Hans-Ulrich, von Fahrwangen, in Fahrwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5577984, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Life Home AG, bisher in Schönenwerd, CH-241.3.007.321-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 14, Publ. 5364716).
Statutenänderung:
11.03.2010.
Sitz neu:
Däniken.
Domizil neu:
Industriestrasse 14, 4658 Däniken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saunier, Patrick, von Tavannes, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamia-D'Elia, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gribi & Partner AG, in Olten (CH-249.3.001.387-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Max, von Lauterbrunnen, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlatter, Hans-Ulrich, von Fahrwangen, in Fahrwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5), Revisionsstelle.