Christine Schlatter
residente a Rüfenacht, da Hallau Mandati attuali: Holzlichtperle GmbH in Liquidation Persone correlate: Marco Köchli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Schlatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Schlatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Schlatter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christine Schlatter
Persone con il nome Christine Schlatter lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Christine Schlatter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christine Schlatter
Numero di pubblicazione: HR02-1005961860, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Holzlichtperle GmbH, in Worb, CHE-312.028.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136905).
Firma neu:
Holzlichtperle GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köchli, Marco, von Mühleberg, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schlatter, Christine, von Hallau, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005732520, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bell Schweiz AG, in Basel, CHE-105.805.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005268035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Christine, von Gontenschwil, in Geuensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Philipp, von Welschenrohr, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Ferraro, Roland, von Lyss, in Lyss, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005136905, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Holzlichtperle GmbH, in Worb, CHE-312.028.780, Steinackerweg 18, 3075 Rüfenacht BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2021.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermietung, Vermittlung, dem Betrieb, der Instandhaltung und dem Unterhalt von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Köchli, Marco, von Mühleberg, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schlatter, Christine, von Hallau, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.