Hans Schläppi
residente a Worb, da Lenk Mandati attuali: H. Schläppi & Co. Persone correlate: Martha Schläppi-Küng Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Schläppi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Schläppi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Schläppi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Schläppi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Schläppi
Persone con il nome Hans Schläppi lavorano in questi rami economici
Produzione di commestibili
Produzione di commestibili
Privato con il nome Hans Schläppi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Schläppi
Numero di pubblicazione: HR02-1005811783, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prospective Concepts Aeronautics AG, in St. Stephan, CHE-106.119.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225678). Gemäss Erklärung vom 29.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG (CHE-105.836.816), in Zürich, Revisionsstelle;
Schläppi, Hans Rudolf, von Lenk, in Lenk im Simmenthal (Lenk), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005807972, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
hemmi fayet architekten ag, in Zürich, CHE-108.595.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005727895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delmée-Hauser, Corinne, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Jugel Fuchs, Jana, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläppi, Hans Rudolf, von Lenk, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achammer, Christoph Martin, von Zürich, in Innsbruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hemmi, Petra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fayet Hemmi, Serge, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005727895, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
hemmi fayet architekten ag, in Zürich, CHE-108.595.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, S.0, Publ. 2469621).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zug, Revisionsstelle [bisher: in Zürich];
Jugel Fuchs, Jana, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jugel, Jana, deutscher Staatsangehöriger];
Schläppi, Hans Rudolf, von Lenk, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hinwil].