Ulrich Schick
residente a Unterseen, da Krattigen Mandati attuali: ecobautec AG, unita bau GmbH Persone correlate: Daniel Schick, Kurt Schick, Hans Jürg Schick e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Schick", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Schick"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Schick", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Schick"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ulrich Schick
Persone con il nome Ulrich Schick lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Ulrich Schick
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Schick
Numero di pubblicazione: 1577505, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ecobautec AG (ecobautec SA) (ecobautec Ltd), in Krattigen, CHE-235.317.556, Dorfstrasse 1, 3704 Krattigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2014.
Zweck:
Bau, Verkauf und Verwaltung von Immobilien sowie Erbringung aller damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 05.06.2014 das Grundstück Krattigen-Grundbuchblatt Nr. 826, wofür 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben und CHF 1'170.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schick, Hans Jürg, von Krattigen, in Aeschi bei Spiez, Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schick, Daniel, von Krattigen, in Uetendorf, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Schick, Kurt, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schick, Ulrich, von Krattigen, in Unterseen, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1278021, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
unita bau GmbH, in Uetendorf, CHE-325.194.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, Publ. 6138650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unita GmbH (CH-092.4.014.604-1), in Uetendorf, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schick, Daniel, von Krattigen, in Uetendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Schick, Ulrich, von Krattigen, in Unterseen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1278023, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Unita GmbH, in Uetendorf, CHE-101.646.984, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, Publ. 6611848).
Statutenänderung:
19.12.2013.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung vom 21.12.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Schick Daniel, von Krattigen, in Heimberg, verschiedene Büroinventargegenstände gemäss Sacheinlage und -übernahmevertrag v. 21.12.00 und Inventarliste v. 4.12.00 im Wert und zum Preis von CHF 60'500.--, wofür die beiden Stammeinlagen von CHF 59'000.-- bezw. CHF 1'000.-- voll liberiert ausgegeben werden und der Sacheinleger zudem eine Forderung von CHF 500.-- gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben erhält.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schick, Ulrich, von Krattigen, in Matten bei Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schick, Daniel, von Krattigen, in Uetendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 59'000.00];
Dräyer, Erika, von Thunstetten, in Gwatt (Thun), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.