Peter Schibig
residente a Goldau, da Schwyz Mandati attuali: Schibig GmbH Persone correlate: Bernadette Schibig-Horat Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Schibig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Schibig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Schibig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Schibig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Schibig
Persone con il nome Peter Schibig lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Peter Schibig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schibig
Numero di pubblicazione: 1619479, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Raiffeisenbank am Rigi Genossenschaft, in Küssnacht SZ, CHE-105.739.811, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum-Ulrich, Marlis, von Roggliswil, in Immensee, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder-Felder, Xaver, von Weggis, in Weggis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imhof-Haas, Anita, von Göschenen und Kriens, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schibig, Peter, von Schwyz, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof-Paganini, Lucia, von Spiringen, in Arth, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3402284, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Raiffeisenbank am Rigi, in Küssnacht SZ, CH-130.0.004.606-0, Bankgeschäfte, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2005, S. 11, Publ. 2778020).
Statutenänderung:
29.04.2006.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Arth-Goldau, in Goldau, Gemeinde Arth (CH-130.0.000.951-4), gemäss Fusionsvertrag vom 15.02.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 140'315'090.67 und Fremdkapital von CHF 137'521'443.31 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten pro Anteilschein der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.-- der übernehmenden Genossenschaft. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Huwiler, Sonja, von Abtwil und Sins, in Abtwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Franz, von Arth, in Arth, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof-Haas, Anita, von Göschenen und Kriens, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büeler, Markus, von Schwyz, in Oberarth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Hans, von Muotathal, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schibig, Peter, von Schwyz, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser-Manser, Erhard, von Biberist, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Ronny, von Horw, in Seewen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindauer, René, von Schwyz, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien;
Köpfli, Ivan, von Dietwil, in Küssnacht SZ, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter];
Gisler, Werner, von Altdorf UR, in Zug, Stv. Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter-Stellvertreter].
Numero di pubblicazione: 2230422, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Schibig GmbH, in Arth, Gotthardstrasse 63, 6410 Goldau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.04.2004.
Zweck:
Betrieb eines Spengler-/Sanitärbetriebes sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft P. Schibig & Co., in Goldau, Gemeinde Arth, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 489'978.68 und Passiven von CHF 413'448.01, wovon CHF 50'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 26'530.67 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Schibig, Peter, von Schwyz, in Goldau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Schibig, Bernadette, von Schwyz, in Goldau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.