Marcel Scheidegger
residente a Bützberg, da Oekingen Mandati attuali: Grill-Shop Scheidegger, MHS Feng Shui Beratungen Scheidegger Persone correlate: Heike Scheidegger, Heike Scheidegger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Scheidegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Scheidegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Scheidegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Scheidegger"
|
|
Marcel Scheidegger
residente a Novalles, da Lützelflüh Mandati attuali: Transfo-Bât Sàrl, Transfo-bât Marcel Scheidegger Persone correlate: Geneviève Scheidegger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Scheidegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Scheidegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Scheidegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Scheidegger"
|
|
Marcel Scheidegger
residente a Wallisellen, da Trub Mandati attuali: LGT Bank (Schweiz) AG Persone correlate: Maria-Elena Gonzalez, Evert-Jan Rijntjes, Selma Semiz-Paker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Scheidegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Scheidegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Scheidegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Scheidegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marcel Scheidegger
Persone con il nome Marcel Scheidegger lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Altra attività edilizia
Esercizio delle banche e istituti di credito
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Altra attività edilizia
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Marcel Scheidegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Scheidegger
Numero di pubblicazione: HR02-1005972483, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, publizierten TR-Eintrag Nr. 2'786 vom 13.02.2024 A. Lanz AG, in Huttwil, CHE-102.664.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005962977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Marcel, von Eriswil, in Huttwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005419872, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
A. Lanz AG, in Huttwil, CHE-102.664.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Marco Erwin, von Luthern, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grossenbacher, Patrik, von Trachselwald, in Huttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nauer, Daniel, von Unteriberg, in Rohrbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Anton, von Huttwil, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Marcel, von Eriswil, in Huttwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004752334, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Scheidegger Metallbau & Metalldesign GmbH, in Rohrbachgraben, CHE-115.794.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S.5, Publ. 5709916).
Firma neu:
Scheidegger Metallbau & Metalldesign GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.10.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Marcel Scheidegger, Mühlerain 2, 4950 Huttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger-Flückiger, Esther, von Eriswil und Rüegsau, in Huttwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Marcel, von Eriswil, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].