Boris Schaub
residente a Basel, da Basel Mandati attuali: Wohngenossenschaft Paradieshof Persone correlate: Silvia Ursula Winkler, Ikmet Amiti, Roger Wälti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Boris Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Boris Schaub"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Boris Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Boris Schaub"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Boris Schaub
Persone con il nome Boris Schaub lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Boris Schaub
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Boris Schaub
Numero di pubblicazione: 3579073, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft Paradieshof, in Basel, CHE-103.448.573, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2010, Publ. 5833022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ivanov, George, von Pfaffnau, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winkler, Christian, von Zell (ZH), in Basel, Mitglied des Vorstandes und Verwalter, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten des Vorstandes.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Boris, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Kretzschmar Strub, Selma, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kretzschmar, Selma];
Hodzic, Omer, von Birsfelden, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
WG-Treuhand AG (CHE-113.859.765), in Basel, Revisionsstelle [bisher: WG-Treuhand AG (CH-270.3.013.963-2)].
Numero di pubblicazione: 4975080, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hubler Motos GmbH, in Basel, CH-270.4.013.665-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2009, S. 3, Publ. 4815516).
Statutenänderung:
06.04.2009. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit eElektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inverardi, Bruno, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rappo, Markus, von Schmitten FR, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Schaub, Boris, von Basel, in Basel, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uster und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Wiederkehr, Cornelia Berta, von Ufhusen, in Oberwil BL, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2021982, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hubler Motos GmbH, in Basel, Reinacherstr. 80, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.12.2003.
Zweck:
Handel mit Motorrädern und sonstigen Fahrzeugen, Durchführung von Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Motorrädern und sonstigen Fahrzeugen sowie Verkauf von Fahrzeugersatzteilen und Fahrzeugzubehör. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Sachübernahme:
Büro-, Laden- und Werkstatteinrichtung gemäss Inventar im Vertrag vom 01.12.2003 zum Preis von CHF 150'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Inverardi, Bruno, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Rappo, Markus, von Schmitten FR, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Schaub, Boris, von Basel, in Uster, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.