Max Schaffner
residente a Hagendorn, da Gränichen Mandati attuali: Botherm AG Persone correlate: Walter Ruchti Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Max Schaffner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Max Schaffner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Max Schaffner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Max Schaffner"
|
|
Max Schaffner
residente a Nussbaumen, da Gränichen Mandati attuali: Schaffner Baumanagement AG, Stiftung Gässliacker - Zentrum für Alter und Gesundheit Persone correlate: Marc Schaffner, Fabienne Schaffner, Nicole Eberling e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Max Schaffner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Max Schaffner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Max Schaffner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Max Schaffner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Max Schaffner
Persone con il nome Max Schaffner lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Privato con il nome Max Schaffner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Max Schaffner
Numero di pubblicazione: HR02-1005610030, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Immobilien-Dienste Max Schaffner GmbH, in Bottmingen, CHE-116.029.263, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622727).
Firma neu:
Immobilien-Dienste Max Schaffner GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Max, von Gränichen, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005278326, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schaffner Baumanagement AG, in Obersiggenthal, CHE-113.015.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033680).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Marc, von Gränichen, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaffner, Max, von Gränichen, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005267214, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BVG-Stiftung der Bertschi AG Dürrenäsch, in Dürrenäsch, CHE-109.738.905, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2013, S.0, Publ. 1010887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Max, von Anwil, in Anwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschi, Dr. Hans-Jörg, von Dürrenäsch, in Seengen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dürrenäsch];
Zurlinden, Eugen, von Niederbipp, in Birrwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.