Salomon Edwin Schärer
residente a Zürich, da Meilen Mandati attuali: C+H Development Holding AG, MIAG Mutschler Immobilien AG e di più Persone correlate: Sylvia Renate Mutschler-von Specht, Markus Paul Bill, Herbert Michel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Salomon Edwin Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Salomon Edwin Schärer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Salomon Edwin Schärer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Salomon Edwin Schärer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Salomon Edwin Schärer
Persone con il nome Salomon Edwin Schärer lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
BranchCode_n/a
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
BranchCode_n/a
Privato con il nome Salomon Edwin Schärer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Salomon Edwin Schärer
Numero di pubblicazione: HR02-1005293389, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Notz Alpen Immobilien AG, in Brügg, CHE-114.294.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Salomon Edwin, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005048859, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Notz Alpen Immobilien AG, in Brügg, CHE-114.294.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notz, Cedric Peter, von Bussy-Chardonney, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notz, Grégoire, von Bern, in Meinier (Choulex), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Catsiapis, Alexander, von Bussy-Chardonney, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Salomon Edwin, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005005512, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Notz Alpen Immobilien AG, in Brügg, CHE-114.294.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274951). Gemäss Erklärung vom 15.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notz, Grégoire, von Bern, in Choulex, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Catsiapis, Alexander, von Bussy-Chardonney und griechischer Staatsangehöriger, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Salomon Edwin, von Meilen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CORE Revision AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notz, Cedric Peter, von Bussy-Chardonney, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.