Gian Carlo Scalisi
residente a Appenzell, da St. Gallen Mandati attuali: BITTERSTRAWBERRY HOLDING AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gian Carlo Scalisi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gian Carlo Scalisi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gian Carlo Scalisi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gian Carlo Scalisi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gian Carlo Scalisi
Persone con il nome Gian Carlo Scalisi lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Gian Carlo Scalisi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gian Carlo Scalisi
Numero di pubblicazione: HR02-1005238483, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SWISS FORWARD AG, bisher in Schwende, CHE-134.333.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856460).
Statutenänderung:
02.06.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Poststrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scalisi, Gian Carlo, von St. Gallen, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Magelli, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Negrila, Ion-Virgil, von Brusino Arsizio, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004856460, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
SWISS FORWARD AG, in Schwende, CHE-134.333.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, S.0, Publ. 2630469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ed Dik, Karim, deutscher Staatsangehöriger, in Appenzell, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scalisi, Gian Carlo, von St. Gallen, in Appenzell, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004787916, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Linked Ventures AG, bisher in Appenzell, CHE-340.218.073, Aktiengesellschaft (vom 23.11.2018, Publ. 1004504675).
Statutenänderung:
11.12.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Poststrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scalisi, Gian Carlo, von St. Gallen, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Craveiro Romão, Philippe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.