Wilhelm Sauter
residente a St. Gallen, da Schönholzerswilen Mandati attuali: Signtech GmbH, Folix Reklametechnik AG Persone correlate: Eduard Matthäus Frei, Sebastian Finazzi, Peter Balazs e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wilhelm Sauter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wilhelm Sauter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wilhelm Sauter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wilhelm Sauter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Wilhelm Sauter
Persone con il nome Wilhelm Sauter lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Privato con il nome Wilhelm Sauter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Wilhelm Sauter
Numero di pubblicazione: HR02-1006074520, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Signtech GmbH, in St. Gallen, CHE-109.476.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970598).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Folix Reklametechnik AG (CHE-109.424.921), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Finazzi, Sebastian, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Frei, Eduard, von Widnau, in Eggersriet, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sauter, Wilhelm, von Schönholzerswilen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005716798, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Folix Reklametechnik AG, in Gossau (SG), CHE-109.424.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316497).
Statutenänderung:
30.03.2023.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Zürcher Strasse 66b, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, die Entwicklung, den Handel und die Produktion von Beschriftungen aller Art sowie alle mit der Beschriftung im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehme im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach erfolgter Gründung Warenvorräte, Maschinen, Fahrzeuge und Mobiliar zum Maximalpreis von CHF 30'000.-- käuflich zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser, Markus, von Engelberg, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Wilhelm, von Schönholzerswilen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005245559, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Global Sourcing Services AG, in Sirnach, CHE-114.766.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter Wilhelm, Esther Ruth, von Ermatingen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogt, Heinz, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Linda, von Tägerwilen, in Uerikon (Stäfa), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herter, Rolf, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wilhelm, Christoph, von Tägerwilen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].